<
序号 | 所在地区或 直属党(工)委 |
党员简要情况 | 交纳特殊党费情况 | |||
姓 名 | 工作单位和职务 | 入党时间 | 交纳时间 | 交纳金额 | ||
总 计 | --- | 累计交纳人次; | --- | --- | 3910 | |
1 | 八仙筒镇党委 | 王树田 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1999.1.28 | 2020.3.3 | 200 |
2 | 八仙筒镇党委 | 王雨朦 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2013.6.1 | 2020.3.4 | 100 |
3 | 八仙筒镇党委 | 李冬荣 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2015.7.1 | 2020.3.4 | 100 |
4 | 八仙筒镇党委 | 白贺武 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1993.12.10 | 2020.3.4 | 200 |
5 | 八仙筒镇党委 | 赵东立 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2019.10.6 | 2020.3.5 | 200 |
6 | 八仙筒镇党委 | 周新元 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2014.7.1 | 2020.3.5 | 100 |
7 | 八仙筒镇党委 | 刘凤娟 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2009.6.6 | 2020.3.5 | 100 |
8 | 八仙筒镇党委 | 石峰 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2004.7.1 | 2020.3.5 | 100 |
9 | 八仙筒镇党委 | 曹桂英 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1971.4.11 | 2020.3.5 | 100 |
10 | 八仙筒镇党委 | 吴秀民 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1999.9.13 | 2020.3.5 | 100 |
11 | 八仙筒镇党委 | 迟金飞 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1990.11.20 | 2020.3.5 | 100 |
12 | 八仙筒镇党委 | 陈文元 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1974.8.19 | 2020.3.5 | 100 |
13 | 八仙筒镇党委 | 腾英臣 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1978.7.1 | 2020.3.5 | 100 |
14 | 八仙筒镇党委 | 韩润元 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1986.3.28 | 2020.3.5 | 100 |
15 | 八仙筒镇党委 | 钱海 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1970.11.1 | 2020.3.5 | 50 |
16 | 八仙筒镇党委 | 李庆利 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2004.3.1 | 2020.3.5 | 50 |
17 | 八仙筒镇党委 | 李平 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1991.11.20 | 2020.3.5 | 50 |
18 | 八仙筒镇党委 | 周金良 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1999.1.28 | 2020.3.5 | 50 |
19 | 八仙筒镇党委 | 白凤军 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2003.7.1 | 2020.3.5 | 100 |
20 | 八仙筒镇党委 | 王玉 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2004.7.1 | 2020.3.5 | 50 |
21 | 八仙筒镇党委 | 戚丽 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2012.6.1 | 2020.3.5 | 20 |
22 | 八仙筒镇党委 | 张桂芝 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2003.7.1 | 2020.3.5 | 200 |
23 | 八仙筒镇党委 | 包荣 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1962.7.13 | 2020.3.5 | 20 |
24 | 八仙筒镇党委 | 周雪莲 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2016.6.5 | 2020.3.5 | 40 |
25 | 八仙筒镇党委 | 贾凤丽 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2001.7.1 | 2020.3.5 | 200 |
26 | 八仙筒镇党委 | 席威 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2016.6.27 | 2020.3.5 | 100 |
27 | 八仙筒镇党委 | 索娜 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2001.7.1 | 2020.3.5 | 100 |
28 | 八仙筒镇党委 | 陶永军 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2004.7.1 | 2020.3.5 | 100 |
29 | 八仙筒镇党委 | 戚占贵 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1970.12.1 | 2020.3.5 | 50 |
30 | 八仙筒镇党委 | 冯宇 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2003年6月 | 2020.3.5 | 200 |
31 | 八仙筒镇党委 | 李建国 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1987.7.7 | 2020.3.5 | 300 |
32 | 八仙筒镇党委 | 王明 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1975.9.20 | 2020.3.5 | 100 |
33 | 八仙筒镇党委 | 王宝艳 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2001..25 | 2020.3.5 | 50 |
34 | 八仙筒镇党委 | 刘景玉 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1990.11.20 | 2020.3.5 | 10 |
35 | 八仙筒镇党委 | 刘海军 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2005.10.17 | 2020.3.5 | 10 |
36 | 八仙筒镇党委 | 宋亚岐 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2003.7.1 | 2020.3.5 | 200 |
37 | 八仙筒镇党委 | 陈艳梅 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2003.7.1 | 2020.3.5 | 20 |
38 | 八仙筒镇党委 | 钱晓飞 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2000.12.1 | 2020.3.5 | 20 |
39 | 八仙筒镇党委 | 陈江 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1996.12.1 | 2020.3.5 | 50 |
40 | 八仙筒镇党委 | 石伟 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 2010.5.1 | 2020.3.5 | 20 |
41 | 八仙筒镇党委 | 孟海明 | 奈曼旗八仙筒镇红升村党支部 | 1999.5.22 | 2020.3.5 | 50 |