英图村离任嘎查村“两委”正职工作年限统计表(供参考) | |||||||||||||
填报单位(盖章): 填表人: | 统计时间:2018.09.21 | ||||||||||||
序号 | 英图村 | 书记 | 村主任 | 备注 | |||||||||
任职年限 | 姓名 | 出生年月 | 累计年限 | 连续年限 | 任职年限 | 姓名 | 出生年月 | 累计年限 | 连续年限 | ||||
1 | 1977.03--1992.03 | 王杰 | 1955.02.02 | 15年 | 1992.10--1994.10 | 王杰 | 1955.02.02 | 2年 | 累计年限17年 | 英图村 | |||
2 | 1992.03--2002.03 | 李信 | 1956.01.15 | 10年 | 1977.10--1983.10 | 李信 | 1956.01.15 | 6年 | 累计年限16年 | 英图村 | |||
3 | 1985.10--1992.10 | 王青 | 1962.05.27 | 7年 | 累计年限18年 | 英图村 | |||||||
0 | 1994.10--2005.10 | 王青 | 1962.05.27 | 11年 | 英图村 | ||||||||
4 | 1974.03--1995.03 | 刘福臣 | 1947.02.15 | 21年 | 1972.03--1977.03 | 王贵祥 | 1955.02.28 | 5年 | 累计年限20年 | 沙尔塔拉屯 | |||
5 | 1987.03--2002.03 | 王贵祥 | 1955.02.29 | 15年 | 沙尔塔拉屯 | ||||||||
6 | 1995.03--2018.06 | 胡林发 | 1951.12.17 | 23年3个月 | 1977.03--1987.03 | 胡林发 | 1951.12.17 | 10年 | 累计年限33年3个月 | 沙尔塔拉屯 | |||
注: 1.统计对象为正常离任嘎查村“两委”正职,即书记和主任,1998年11月4日《村民委员会组织法》实施前在嘎查村担任党支部书记、生产队长等主要职务的。 2.统计年限从1949年10月到2018年12月,注意年限不能有交叉,任职时间必须精确到月,且清晰有连续性,日期格式统一为:2018.12; 3.男年龄满60周岁,女年龄满55周岁; 4.累计年限统计时不足一年的不能计算在内; 5.正常离任指任职期间,非因收到开除党籍、留党察看、撤销党内职务和刑事处罚而离任的。 6.自2018年3月28日后纳入离任干部补贴任职条件为:连续任职12年以上,指连续担任嘎查村党组织书记或嘎查村委会主任同一职务达到12年(满4届任职);累计任职15年及以上,指担任嘎查村党组书记或嘎查村委会主任同一职务累计达到15年及以上,或先后担任两个职务累计达到15年及以上。 |